KRS 0000848870
NIP6912549351
REGON38648134500000
NazwaMEDICA PFLEGEHILFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDICA PFLEGEHILFE
Data rejestracji 07 lip 2020 (4 lata temu) 07 lip 2020
Data usunięcia 25 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, 13, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHOLGER ECKHARD FRIEDRICH
Beneficjent
1970-05-30
ULRICH THOMAS GELFERT
Beneficjent
1962-01-11
AGATA EWA EBERLE
Beneficjent
MARTA JADACH ŁUKJAŃCZUK
reprezentant
AGATA EWA EBERLE
reprezentant
ULRICH THOMAS GELFERT
Wspólnik
2020-07-07
2023-08-25
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
1962-01-11
HOLGER ECKHARD FRIEDRICH
Wspólnik
2020-07-07
2023-08-25
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
1970-05-30
AGATA EWA EBERLE
Wspólnik
2020-07-07
2020-11-18
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.250,00 ZŁ
HOLGER ECKHARD FRIEDRICH
Likwidator
2022-06-02
2023-08-25
HOLGER ECKHARD FRIEDRICH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ULRICH THOMAS GELFERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGATA EWA EBERLE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000,00 ZŁ. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARTA JADACH ŁUKJAŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-07
2020-12-29
AGATA EWA EBERLE
PREZES ZARZĄDU
2020-07-07
2020-11-18
KATARZYNA MARIA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-18
2022-06-02
2020-07-07
2022-06-02
MEDICA PFLEGEHILFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-07-07
2021-06-09
UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, 18, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie