KRS 0000847484
NIP9562361624
REGON38638055500000
NazwaTORO BEEWINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTORO BEEWINKS
Data rejestracji 25 cze 2020 (4 lata temu) 25 cze 2020
Data usunięcia 06 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 61, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TOROBEEWINKS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWOJCIECH ROMAN SNUZIK
Beneficjent
KACPER JAN JELENIEWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW JAN JELENIEWSKI
reprezentant
Wspólnik
2020-06-25
2024-02-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
38519741200000
WOJCIECH ROMAN SNUZIK
Beneficjent
UDZIAŁY W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ
KACPER JAN JELENIEWSKI
Beneficjent
UDZIAŁY W SPÓŁCE NADRZĘDNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW JAN JELENIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-06-25
2024-02-06
2020-06-25
2024-02-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-25
2024-02-06
TORO BEEWINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-25
2024-02-06
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 61, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2020-06-25
2024-02-06
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2020-06-25
2024-02-06
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-06-25
2024-02-06
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2020-06-25
2024-02-06
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2020-06-25
2024-02-06
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2020-06-25
2024-02-06
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2020-06-25
2024-02-06
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie