KRS 0000846809
NIP8133840329
REGON38634032000000
NazwaAIRNESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAIRNESTA
Data rejestracji 22 cze 2020 (4 lata temu) 22 cze 2020
Data usunięcia 29 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 24, RZESZÓW, 35-060, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEMICHAŁ BARGIEL
reprezentant
BARTŁOMIEJ STECZOWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN RZEPA
Beneficjent
Wspólnik
2020-06-22
2024-04-29
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3250 ZŁ
36777867200000
Wspólnik
2020-06-22
2024-04-29
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750 ZŁ
38565750000000
BARTŁOMIEJ STECZOWICZ
Beneficjent
WŁASNOŚĆ 35% W AIRNESTA SP. Z O.O. JAKO PREZES ZARZĄDU NAATU ENERGY SP. Z O.O. (100% UDZIAŁÓW)
SEBASTIAN RZEPA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU RPAS-HUB SP. Z O.O. (51% UDZIAŁÓW) POSIADA 33% W AIRNESTA SP. Z O.O. Z RAMIENIA RPAS-HUB SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYM JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMOISTNY, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY SAMOISTNEJ (PROKURA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYM JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY MIESZANEJ (PROKURA MIESZANA) ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z KTÓRYCH KAŻDEMU UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ (PROKURA ŁĄCZNA).
MICHAŁ BARGIEL
PREZES ZARZĄDU
2020-06-22
2023-02-08
BARTŁOMIEJ STECZOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-22
2024-04-29
SEBASTIAN RZEPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-22
2023-02-08
2020-06-22
2024-04-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-22
2024-04-29
AIRNESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-22
2024-04-29
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 24, RZESZÓW, 35-060, RZESZÓW, POLSKA
2020-06-22
2024-04-29
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2020-06-22
2024-04-29
5912Z - DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
2020-06-22
2024-04-29
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2020-06-22
2024-04-29
6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
2020-06-22
2024-04-29
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-06-22
2024-04-29
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2020-06-22
2024-04-29
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2020-06-22
2024-04-29
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-06-22
2024-04-29
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-06-22
2024-04-29
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie