KRS 0000846271
NIP7322199821
REGON38632262900000
NazwaFG ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFG ENERGY
Data rejestracji 18 cze 2020 (4 lata temu) 18 cze 2020
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA POKOJU, 1, KRAKÓW, 31-548, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEFILIP AMADEUSZ STERCZEWSKI
Beneficjent
SYLWIA FABISZEWSKA-MATYS
Beneficjent
OLEKSANDRA BONDARENKO
zgłaszający - inny
OLEKSANDRA BONDARENKO
Beneficjent
JAN KMIECIAK
Wspólnik
2020-06-18
2020-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
FILIP AMADEUSZ STERCZEWSKI
Wspólnik
2020-07-07
2022-11-30
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 675.000 ZŁ
SLLP CONSULTORÍA DE ENERGÍA, S.L.
Wspólnik
2021-12-17
2022-11-30
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.575.000,00 ZŁ
"SLLP CONSULTORIA DE ENERGIA, S.L."
Wspólnik
2022-02-01
2022-02-04
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.575.000,00 ZŁ
FILIP AMADEUSZ STERCZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
-
SYLWIA FABISZEWSKA-MATYS
Beneficjent
POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LEAME BEAUTY ZONE S.L., BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE BO ENERGY SP. Z O. O. SP. K.
OLEKSANDRA BONDARENKO
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BO ENERGY SP. Z O. O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE BO ENERGY SP. Z O. O. SP. K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSANDRA BONDARENKO
PREZES ZARZĄDU
2022-06-29
2022-11-30
JAN KMIECIAK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-18
2020-07-07
FILIP AMADEUSZ STERCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-07
2022-06-29
2020-06-18
2020-11-18
UL. 3 MAJA, 11, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
2020-11-18
2021-04-19
ALEJA 3 MAJA, 9, KRAKÓW, 30-062, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie