KRS 0000846195
NIP7831819841
REGON38630481500000
NazwaWIDAMAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIDAMAKT
Data rejestracji 16 cze 2020 (4 lata temu) 16 cze 2020
Data usunięcia 27 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIEKARY, 6, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4331Z TYNKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4333 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #551 USŁUGI HOTELARSKIE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEVIKTOR KOZACHOK
Beneficjent
DARIA KOZACHOK
reprezentant
VIKTOR KOZACHOK
Wspólnik
2020-06-16
2023-07-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ
DARIA KOZACHOK
Wspólnik
2020-06-16
2023-07-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ
VIKTOR KOZACHOK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VIKTOR KOZACHOK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-16
2023-07-27
DARIA KOZACHOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-16
2023-07-27
2020-06-16
2021-07-16
UL. DOLINA, 5C, POZNAŃ, 61-551, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie