KRS 0000846125
NIP7282845053
REGON38631508400000
NazwaGOLD ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOLD ENERGY GROUP
Data rejestracji 17 cze 2020 (4 lata temu) 17 cze 2020
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BELI BARTOKA, 47, ŁÓDŹ, 92-533, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ MACIEJ KULIK
Wspólnik
2020-06-17
2024-07-15
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 PLN
PAULINA AGNIESZKA KORYCKA
Wspólnik
2020-06-17
2024-07-15
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAULINA AGNIESZKA KORYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-17
2021-03-03
PAWEŁ MACIEJ KULIK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-17
2024-07-15
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie