KRS 0000845666
NIP7792516153
REGON38627404300000
NazwaOTOPROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOTOPROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 cze 2020 (4 lata temu) 10 cze 2020
Data usunięcia 31 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WŁADYSŁAWA NEHRINGA, 8, POZNAŃ, 60-249, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKIGOR FRANCISZEK KAMIŃSKI
Beneficjent
IGOR FRANCISZEK KAMIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA BOREK
Beneficjent
Wspólnik
2020-06-10
2021-05-11
38525891200000
IGOR FRANCISZEK KAMIŃSKI
Wspólnik
2020-06-10
2021-08-31
AGNIESZKA BOREK
Wspólnik
2021-05-11
2021-08-31
RYSZARD JAN MARCZEWSKI
Wspólnik
2021-05-11
2021-08-31
IGOR FRANCISZEK KAMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PIERWSZEŃSTWO W OBJĘCIU NOWO POWSTAŁYCH UDZIAŁÓW W STOSUNKU DO SWOICH DOTYCHCZASOWYCH UDZIAŁÓW, CHYBA, ŻE PRAWO PIERWSZEŃSTWA WYŁĄCZY UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
AGNIESZKA BOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PIERWSZEŃSTWO W OBJĘCIU NOWO POWSTAŁYCH UDZIAŁÓW W STOSUNKU DO SWOICH DOTYCHCZASOWYCH UDZIAŁÓW, CHYBA, ŻE PRAWO PIERWSZEŃSTWA WYŁĄCZY UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-06-10
2021-05-11
38525891200000
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-11
2021-08-31
38588453200000
2020-06-10
2021-05-11
COGITO PFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie