KRS 0000844781
NIP6312691626
REGON38624067600000
NazwaPWZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPWZ
Data rejestracji 08 cze 2020 (4 lata temu) 08 cze 2020
Data usunięcia 29 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPIOTR GOLDA
Beneficjent
ROMAN SYLWESTRZAK
Beneficjent
ROMAN SYLWESTRZAK
reprezentant
ROMAN WINCENTY SYLWESTRZAK
Wspólnik
2020-06-08
2024-02-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ GOLDA
Wspólnik
2020-06-08
2024-02-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ROMAN WINCENTY SYLWESTRZAK
Likwidator
2022-12-07
2024-02-29
PIOTR GOLDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMAN SYLWESTRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚCI WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, LUB PROKURENT, LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W RAMACH UMOCOWANIA - DO DWUKROTNOŚCI WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.
ROMAN WINCENTY SYLWESTRZAK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-08
2022-12-07
2022
2022-01-01
2022-11-17
2023-02-03
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2397 |
II. Zużycie materiałów i energii | 500 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1897 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2485 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7248 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10000 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2752 |
Aktywa razem | 7248 |
B. Aktywa obrotowe | 7248 |
- Należności krótkoterminowe | 944 |
2023
2023-01-01
2023-09-10
2023-09-10
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 821.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 821.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -821.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1970 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1970.1 |
Aktywa razem | 1970 |
B. Aktywa obrotowe | 1970 |
2020-06-08
2022-12-07
PWZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie