KRS 0000844515
NIP6121870743
REGON38622271500000
NazwaWATRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWATRA DEVELOPMENT
Data rejestracji 04 cze 2020 (4 lata temu) 04 cze 2020
Data usunięcia 30 mar 2023 30 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 74B, BRZEŹNIK, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMACIEJ ZIÓŁKOWSKI
Beneficjent
MARCIN PLAUGO
Beneficjent
RAFAŁ SEBASTIAN FLASZYŃSKI
Beneficjent
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
reprezentant
MARCIN PLAUGO
reprezentant
RAFAŁ SEBASTIAN FLASZYŃSKI
reprezentant
RAFAŁ SEBASTIAN FLASZYŃSKI
Wspólnik
2020-06-04
2023-03-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARCIN PLAUGO
Wspólnik
2020-06-04
2023-03-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
Wspólnik
2020-06-04
2023-03-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARCIN MARIAN PLAUGO
Likwidator
2022-04-26
2023-03-30
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN PLAUGO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ SEBASTIAN FLASZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ SEBASTIAN FLASZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-04
2022-04-26
MARCIN PLAUGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-04
2022-04-26
MACIEJ ZIÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-04
2022-04-26
2020-06-04
2022-04-26
WATRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie