KRS 0000844161
NIP5691898620
REGON38619884000000
NazwaARTEX - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARTEX - HURT
Data rejestracji 02 cze 2020 (4 lata temu) 02 cze 2020
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAPOLEOŃSKA, 100, MŁAWA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ARTEX_MLAWA@O2.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4617 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4634 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCHSTANISŁAW CHARZYŃSKI
Beneficjent
ELŻBIETA REGINA CHARZYŃSKA
Beneficjent
ARLETA ŻANETA KOBYLIŃSKA
Beneficjent
SŁAWOMIR PAWEŁ KOBYLIŃSKI
Beneficjent
STANISŁAW CHARZYŃSKI
reprezentant
ELŻBIETA REGINA CHARZYŃSKA
reprezentant
ARLETA ŻANETA KOBYLIŃSKA
reprezentant
SŁAWOMIR PAWEŁ KOBYLIŃSKI
reprezentant
SŁAWOMIR PAWEŁ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2020-06-02
2022-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ARLETA ŻANETA KOBYLIŃSKA
Wspólnik
2020-06-02
2022-12-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
STANISŁAW CHARZYŃSKI
Wspólnik
2020-06-02
2022-12-12
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ
ELŻBIETA REGINA CHARZYŃSKA
Wspólnik
2020-06-02
2022-12-12
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁ
STANISŁAW CHARZYŃSKI
Prokurent
2020-06-02
2022-12-12
PROKURA ODDZIELNA
STANISŁAW CHARZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ELŻBIETA REGINA CHARZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARLETA ŻANETA KOBYLIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR PAWEŁ KOBYLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR PAWEŁ KOBYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-06-02
2022-12-12
ARLETA ŻANETA KOBYLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-02
2022-12-12
ELŻBIETA REGINA CHARZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-02
2022-12-12
2020-06-02
2020-11-10
ARTEX-SPV 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie