KRS 0000843600
NIP6482799216
REGON38614718400000
NazwaSOLGEN ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSOLGEN ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 maj 2020 (4 lata temu) 28 maj 2020
Data usunięcia 28 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JÓZEFA LOMPY, 41, ZABRZE, 41-806, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email B.SWIDEREK@SOLGEN.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEBOGDAN STANISŁAW SZYMAŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ STANISŁAW BUREK
Beneficjent
BARTŁOMIEJ TOMASZ ŚWIDEREK
reprezentant
GRZEGORZ STANISŁAW BUREK
Wspólnik
2020-05-28
2021-04-28
BOGDAN STANISŁAW SZYMAŃSKI
Wspólnik
2020-05-28
2021-04-28
ANNA BOGNA ZADORA ŚWIDEREK
Wspólnik
2020-05-28
2021-04-28
BOGDAN STANISŁAW SZYMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
GRZEGORZ STANISŁAW BUREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-05-28
2021-04-28
38609655800000
2020-05-28
2021-04-28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-05-28
2021-04-28
SOLGEN ENERGETYKA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-05-28
2021-04-28
UL. JÓZEFA LOMPY, 41, ZABRZE, 41-806, ZABRZE, POLSKA
2020-05-28
2021-04-28
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2020-05-28
2021-04-28
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2020-05-28
2021-04-28
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2020-05-28
2021-04-28
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2020-05-28
2021-04-28
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-05-28
2021-04-28
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2020-05-28
2021-04-28
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2020-05-28
2021-04-28
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2020-05-28
2021-04-28
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-05-28
2021-04-28
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie