KRS 0000842412
NIP5512644312
REGON38610240200000
NazwaAN-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAN-KOM
Data rejestracji 20 maj 2020 (4 lata temu) 20 maj 2020
Data usunięcia 08 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO, 15, INWAŁD, 34-120, INWAŁD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJASŁAWOMIR PRZYSTAŁ
Beneficjent
JÓZEF PRZYSTAŁ
Beneficjent
SŁAWOMIR PRZYSTAŁ
reprezentant
JÓZEF PRZYSTAŁ
reprezentant
JÓZEF PRZYSTAŁ
Wspólnik
2020-05-20
2022-11-08
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
SŁAWOMIR JAN PRZYSTAŁ
Wspólnik
2020-05-20
2022-11-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
JÓZEF PRZYSTAŁ
Likwidator
2021-02-17
2022-11-08
SŁAWOMIR JAN PRZYSTAŁ
Likwidator
2021-02-17
2022-11-08
SŁAWOMIR PRZYSTAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JÓZEF PRZYSTAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JÓZEF PRZYSTAŁ
PREZES ZARZĄDU
2020-05-20
2021-02-17
SŁAWOMIR JAN PRZYSTAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-20
2021-02-17
2020-05-20
2021-02-17
AN-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie