KRS 0000841244
NIP6762580507
REGON38605583200000
NazwaAVRELCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAVRELCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 maj 2020 (4 lata temu) 13 maj 2020
Data usunięcia 11 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RYNEK GŁÓWNY, 28, KRAKÓW, 31-010, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANALESZEK DAVID ŁAZOWSKI
reprezentant
LESZEK DAVID ŁAZOWSKI
Beneficjent
LESZEK DAVID ŁAZOWSKI
Wspólnik
2020-05-13
2021-01-11
Wspólnik
2020-05-13
2021-01-11
38595836000000
LESZEK DAVID ŁAZOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
SUMA KOMANDYTOWA, WKŁAD DO SPÓŁKI STANOWI 60% KAPITAŁU SPÓŁKI NATOMIAST UDZIAŁ W ZYSKACH 80%
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-05-13
2021-01-11
38595836000000
2020-05-13
2021-01-11
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-05-13
2021-01-11
AVRELCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-05-13
2021-01-11
RYNEK GŁÓWNY, 28, KRAKÓW, 31-010, KRAKÓW, POLSKA
2020-05-13
2021-01-11
4612Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2020-05-13
2021-01-11
4611Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
2020-05-13
2021-01-11
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2020-05-13
2021-01-11
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-05-13
2021-01-11
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2020-05-13
2021-01-11
8129Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
2020-05-13
2021-01-11
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2020-05-13
2021-01-11
4644Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
2020-05-13
2021-01-11
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2020-05-13
2021-01-11
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie