KRS 0000839829
NIP8222381455
REGON38618341200000
NazwaPHU KONSTANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPHU KONSTANS
Data rejestracji 01 cze 2020 (4 lata temu) 01 cze 2020
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 13, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONSTANS@KONSTANS.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKONSTANTY KRÓL
Beneficjent
KONSTANTY KRÓL
zgłaszający - członek zarządu
KONSTANTY KRÓL
Wspólnik
2020-06-01
2021-02-02
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 790.000,00 ZŁ
ANETA ANGELIKA KRZYMOWSKA
Wspólnik
2020-11-05
2021-02-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
ILONA KARPIŃSKA
Wspólnik
2020-11-05
2021-02-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
NORBERT TOMASZ KRZYMOWSKI
Prokurent
2020-06-26
2021-02-02
PROKURA SAMOISTNA
KONSTANTY KRÓL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KONSTANTY KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2020-06-01
2021-02-02
WALDEMAR NAGRABA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-06-01
2021-02-02
ANETA ANGELIKA KRZYMOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-01
2021-02-02
ILONA KARPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-01
2021-02-02
2020-06-01
2021-02-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-01
2021-02-02
PHU KONSTANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-01
2021-02-02
UL. PRZEMYSŁOWA, 13, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
2020-06-01
2021-02-02
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2020-06-01
2021-02-02
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-06-01
2021-02-02
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2020-06-01
2021-02-02
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2020-06-01
2021-02-02
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2020-06-01
2021-02-02
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-06-01
2021-02-02
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2020-06-01
2021-02-02
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2020-06-01
2021-02-02
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2020-06-01
2021-02-02
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie