KRS 0000839692
NIP7393939685
REGON38598619000000
NazwaCESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCESKA
Data rejestracji 30 kwi 2020 (4 lata temu) 30 kwi 2020
Data usunięcia 01 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. TARG RYBNY, 14, OLSZTYN, 10-020, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWNATALIA EWA BONIECKA
Beneficjent
DARIUSZ ADAM MROZEK
Beneficjent
NATALIA EWA BONIECKA
reprezentant
DARIUSZ ADAM MROZEK
reprezentant
NATALIA EWA BONIECKA
Wspólnik
2020-04-30
2021-04-01
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ
DARIUSZ ADAM MROZEK
Wspólnik
2020-04-30
2021-04-01
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ
NATALIA EWA BONIECKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
DARIUSZ ADAM MROZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ ADAM MROZEK
PREZES ZARZĄDU
2020-04-30
2021-04-01
NATALIA EWA BONIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-30
2021-04-01
2020-04-30
2021-04-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-04-30
2021-04-01
CESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-04-30
2021-04-01
PL. TARG RYBNY, 14, OLSZTYN, 10-020, OLSZTYN, POLSKA
2020-04-30
2021-04-01
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2020-04-30
2021-04-01
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2020-04-30
2021-04-01
11 - PRODUKCJA NAPOJÓW
2020-04-30
2021-04-01
56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
2020-04-30
2021-04-01
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2020-04-30
2021-04-01
823 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie