KRS 0000836711
NIP9512500325
REGON38587899700000
Nazwa"TG INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HANDEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"TG INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HANDEL
Data rejestracji 01 kwi 2020 (4 lata temu) 01 kwi 2020
Data usunięcia 16 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KARCZUNKOWSKA, 19, WARSZAWA, 02-871, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJAN MARCIN SIEŃKO
Beneficjent
ANDRZEJ DOMINIK PIÓRO
Beneficjent
KAROL PIOTRAK
Beneficjent
ROBERT PIOTR PYRZANOWSKI
Beneficjent
JUSTYNA LIMAN
Beneficjent
ARTUR PIOTR BRYŁA
Beneficjent
PAWEŁ JERZY FAFIŃSKI
reprezentant
PAWEŁ JERZY FAFIŃSKI
Beneficjent
PIOTR ZYGMUNT FAFIŃSKI
Beneficjent
PIOTR ZYGMUNT FAFIŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
01546149400000
PIOTR ZYGMUNT FAFIŃSKI
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
ANDRZEJ DOMINIK PIÓRO
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
JAN MARCIN SIEŃKO
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
ARTUR PIOTR BRYŁA
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
PAWEŁ JERZY FAFIŃSKI
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
JUSTYNA LIMAN
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
ROBERT PIOTR PYRZANOWSKI
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
KAROL PIOTRAK
Wspólnik
2020-04-01
2021-11-16
JAN MARCIN SIEŃKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ANDRZEJ DOMINIK PIÓRO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KAROL PIOTRAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ROBERT PIOTR PYRZANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JUSTYNA LIMAN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ARTUR PIOTR BRYŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PAWEŁ JERZY FAFIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR ZYGMUNT FAFIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2020-04-01
2021-11-16
01546149400000
2020-04-01
2021-11-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-04-01
2021-11-16
"TG INSTALACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HANDEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-04-01
2021-11-16
UL. KARCZUNKOWSKA, 19, WARSZAWA, 02-871, WARSZAWA, POLSKA
2020-04-01
2021-11-16
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2020-04-01
2021-11-16
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2020-04-01
2021-11-16
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2020-04-01
2021-11-16
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-04-01
2021-11-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2020-04-01
2021-11-16
7220Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
2020-04-01
2021-11-16
7320Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2020-04-01
2021-11-16
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie