KRS 0000836383
NIP1133013137
REGON38589193400000
NazwaCR KIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCR KIMED
Data rejestracji 06 kwi 2020 (4 lata temu) 06 kwi 2020
Data usunięcia 10 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIĘDZYBORSKA, 50, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHEWA ZAGÓRSKA
Beneficjent
MARCIN RAFAŁ BLOCH
Beneficjent
TERESA BOŻENNA NOWAKOWSKA
reprezentant
EWA ZAGÓRSKA
reprezentant
MICHAŁ JAN ZAGÓRSKI
Prokurent
2020-04-06
2021-11-10
PROKURA SAMOISTNA
KINGA AGNIESZKA BLOCH
Prokurent
2020-04-06
2021-11-10
PROKURA SAMOISTNA
KINGA AGNIESZKA BLOCH
Likwidator
2021-03-05
2021-11-10
Wspólnik
2020-04-06
2020-11-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14222710400000
Wspólnik
2020-11-17
2021-11-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14640203000000
EWA ZAGÓRSKA
Beneficjent
FUNDATOR FUNDACJI "SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU" BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
MARCIN RAFAŁ BLOCH
Beneficjent
FUNDATOR FUNDACJI "SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU" BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TERESA BOŻENNA NOWAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-06
2021-03-05
EWA ZAGÓRSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-04-06
2021-03-05
2020-04-06
2021-03-05
CR KIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie