KRS 0000835085
NIP6751727119
REGON38584867700000
NazwaSTYLHUT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTYLHUT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 mar 2020 (4 lata temu) 24 mar 2020
Data usunięcia 12 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 150, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ ROCZNIAK
Beneficjent
ELŻBIETA LUCYNA MASTALERZ
Beneficjent
MAREK MASTALERZ
Beneficjent
JANUSZ ROCZNIAK
reprezentant
Wspólnik
2020-03-24
2023-07-12
49051556900000
FUNDACJA IZBA WSPIERANIA INWESTYCJI
Wspólnik
2020-03-24
2023-07-12
121178827
JANUSZ ROCZNIAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI FUNDACJI BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE
ELŻBIETA LUCYNA MASTALERZ
Beneficjent
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
MAREK MASTALERZ
Beneficjent
WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI POSIADA KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2020-03-24
2023-07-12
38567741900000
2020-03-24
2021-04-13
ALEJA JANA PAWŁA II, 150, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie