KRS 0000834177
NIP5252819038
REGON38580618200000
NazwaSUPREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUPREMA
Data rejestracji 12 mar 2020 (5 lat temu) 12 mar 2020
Data usunięcia 05 mar 2024 05 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8291 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJOLANTA KAREVIENE
Beneficjent
1971-10-12
JOLANTA KAREVIENE
zgłaszający - członek zarządu
1971-10-12
ANNA FLIS
Wspólnik
2020-03-12
2021-12-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JOLANTA KAREVIENE
Wspólnik
2021-12-14
2022-09-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ.
1971-10-12
IRYNA DENYSOVA
Wspólnik
2021-12-14
2022-09-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ.
EUROTRANS BALTIC LIMITED
Wspólnik
2022-09-14
2024-03-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
JOLANTA KAREVIENE
Likwidator
2023-03-06
2024-03-05
1971-10-12
KATARZYNA MIKUTOWICZ
Prokurent
2020-06-02
2022-03-18
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA KAREVIENE
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA FLIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-12
2021-12-14
JOLANTA KAREVIENE
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-14
2023-03-06
1971-10-12
2020-03-12
2023-03-06
SUPREMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie