KRS 0000831827
NIP6692556431
REGON38567561000000
NazwaQWERANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQWERANTA
Data rejestracji 28 lut 2020 (5 lat temu) 28 lut 2020
Data usunięcia 22 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA LASKONOGIEGO, 3, KOSZALIN, 75-061, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJMYKOLA BEZELIUK
Wspólnik
2020-02-28
2024-08-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
OLEKSANDR PLYS
Wspólnik
2020-02-28
2024-08-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MYKOLA BEZELIUK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-28
2024-08-22
OLEKSANDR PLYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-28
2024-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie