KRS 0000831523
NIP1133011575
REGON38566202700000
NazwaOSTOJA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOSTOJA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDZKA
Data rejestracji 27 lut 2020 (5 lat temu) 27 lut 2020
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STYRSKA, 15, WARSZAWA, 04-188, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHPIOTR WIKTOR JARZĄBEK
Beneficjent
WOJCIECH OSTROWSKI
Beneficjent
PIOTR WIKTOR JARZĄBEK
reprezentant
WOJCIECH OSTROWSKI
reprezentant
Wspólnik
2020-02-27
2021-12-09
38006921800000
WOJCIECH OSTROWSKI
Wspólnik
2020-02-27
2021-12-09
PIOTR WIKTOR JARZĄBEK
Wspólnik
2020-02-27
2021-12-09
PIOTR WIKTOR JARZĄBEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WOJCIECH OSTROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: OSTOJA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN OSTROWSKI WOJCIECH (CZŁONEK ZARZĄDU) ORAZ PAN JARZĄBEK PIOTR WIKTOR (CZŁONEK ZARZĄDU).
Członek Organu Reprezentacji
2020-02-27
2021-12-09
38006921800000
2020-02-27
2021-12-09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-02-27
2021-12-09
OSTOJA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDZKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-02-27
2021-12-09
UL. STYRSKA, 15, WARSZAWA, 04-188, WARSZAWA, POLSKA
2020-02-27
2021-12-09
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2020-02-27
2021-12-09
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2020-02-27
2021-12-09
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2020-02-27
2021-12-09
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2020-02-27
2021-12-09
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2020-02-27
2021-12-09
439 - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
2020-02-27
2021-12-09
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2020-02-27
2021-12-09
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-02-27
2021-12-09
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2020-02-27
2021-12-09
711 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie