KRS 0000829667
NIP6182184396
REGON38551171300000
NazwaGRUPA WWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA WWK
Data rejestracji 21 lut 2020 (5 lat temu) 21 lut 2020
Data usunięcia 09 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MAJKOWSKA, 17A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GRUPAWWK@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMARCIN WŁADYSŁAW WOŚ
Beneficjent
MICHAŁ KAZIMIERZ WOŚ
Beneficjent
SEBASTIAN ADAM KUCHNICKI
Beneficjent
MARCIN WŁADYSŁAW WOŚ
reprezentant
MICHAŁ KAZIMIERZ WOŚ
reprezentant
SEBASTIAN ADAM KUCHNICKI
reprezentant
MICHAŁ KAZIMIERZ WOŚ
Wspólnik
2020-02-21
2020-11-25
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MARCIN WŁADYSŁAW WOŚ
Wspólnik
2020-02-21
2022-06-09
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
SEBASTIAN ADAM KUCHNICKI
Wspólnik
2020-02-21
2022-06-09
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MARCIN WŁADYSŁAW WOŚ
Likwidator
2021-02-22
2022-06-09
MARCIN WŁADYSŁAW WOŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ KAZIMIERZ WOŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SEBASTIAN ADAM KUCHNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU.
SEBASTIAN ADAM KUCHNICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-21
2021-02-22
MICHAŁ KAZIMIERZ WOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-02-21
2020-11-25
MARCIN WŁADYSŁAW WOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-02-21
2021-02-22
2020-02-21
2021-02-22
GRUPA WWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie