KRS 0000827379
NIP6462981484
REGON38549622100000
NazwaMW AKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMW AKO
Data rejestracji 06 lut 2020 (5 lat temu) 06 lut 2020
Data usunięcia 09 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BESKIDZKA, 51, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEMAREK PAWEŁ MUCHA
Beneficjent
MAŁGORZATA WAWROSZ SZCZAGIEL
Beneficjent
TOMASZ MAREK MUCHA
Beneficjent
ROBERT GRZEGORZ SUCHOCKI
reprezentant
ARTUR KAROL WAWROSZ
Beneficjent
TOMASZ MAREK MUCHA
Wspólnik
2020-02-06
2023-08-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00ZŁ
MAŁGORZATA WAWROSZ SZCZAGIEL
Wspólnik
2020-02-06
2023-08-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00ZŁ
ARTUR KAROL WAWROSZ
Wspólnik
2020-02-06
2023-08-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00ZŁ
MAREK PAWEŁ MUCHA
Wspólnik
2020-02-06
2023-08-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00ZŁ
ADAM MATEUSZ SŁANIA
Likwidator
2022-08-26
2023-08-09
MAREK PAWEŁ MUCHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
OSOBISTE PRAWO DO ODWOŁYWANIA I POWOŁYWANIA CZĘŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU
MAŁGORZATA WAWROSZ SZCZAGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
OSOBISTE PRAWO DO ODWOŁYWANIA I POWOŁYWANIA CZĘŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU
TOMASZ MAREK MUCHA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
OSOBISTE PRAWO DO ODWOŁYWANIA I POWOŁYWANIA CZĘŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU
ARTUR KAROL WAWROSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
OSOBISTE PRAWO DO ODWOŁYWANIA I POWOŁYWANIA CZĘŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, PRZY CZYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU MUSI NALEŻEĆ DO GRUPY A, A DRUGI DO GRUPY B. SPÓŁKA NIE MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ROBERT GRZEGORZ SUCHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-06
2020-06-23
TOMASZ MAREK MUCHA
PREZES ZARZĄDU
2020-06-23
2022-08-26
2020-02-06
2022-01-25
MW AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-01-25
2022-08-26
MW AKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie