KRS 0000827205
NIP6772450781
REGON38545776400000
NazwaSOLAR ENERGIA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSOLAR ENERGIA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 lut 2020 (5 lat temu) 04 lut 2020
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WROCŁAWSKA, 43A, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWAGNIESZKA GRELA
Beneficjent
JANUSZ STANISŁAW GRELA
reprezentant
MARIUSZ BIERNACKI
reprezentant
MARIUSZ BIERNACKI
Beneficjent
JANUSZ STANISŁAW GRELA
Beneficjent
MARIUSZ BIERNACKI
Wspólnik
2020-02-04
2022-01-20
AGNIESZKA BEATA GRELA
Wspólnik
2020-02-04
2022-01-20
Wspólnik
2020-02-04
2022-01-20
38541126500000
AGNIESZKA GRELA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARIUSZ BIERNACKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
inne
CZŁONEK ZARZĄDU SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. KTÓRA JEST 2% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I PEŁNI FUNKCJĘ - CZŁONKA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
JANUSZ STANISŁAW GRELA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
inne
PREZES ZARZĄDU SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. KTÓRA JEST 2% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SOLAR ENERGIA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ORAZ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ I PEŁNI FUNKCJĘ - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-02-04
2022-01-20
38541126500000
2020-02-04
2022-01-20
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-02-04
2022-01-20
SOLAR ENERGIA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-02-04
2022-01-20
UL. WROCŁAWSKA, 43A, KRAKÓW, 30-011, KRAKÓW, POLSKA
2020-02-04
2022-01-20
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2020-02-04
2022-01-20
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-02-04
2022-01-20
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-02-04
2022-01-20
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2020-02-04
2022-01-20
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2020-02-04
2022-01-20
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-02-04
2022-01-20
4652Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
2020-02-04
2022-01-20
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2020-02-04
2022-01-20
3319Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2020-02-04
2022-01-20
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie