KRS 0000826290
NIP7272841160
REGON38542413800000
NazwaOSKAR PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSKAR PRO
Data rejestracji 30 sty 2020 (5 lat temu) 30 sty 2020
Data usunięcia 27 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WÓLCZAŃSKA, 125, ŁÓDŹ, 90-521, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #86 OPIEKA ZDROWOTNA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #45 BUDOWNICTWOANDRII PUZRAKOV
Wspólnik
2020-01-30
2020-09-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
OLEKSANDR MILIAIEV
Wspólnik
2020-01-30
2024-08-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DAIR PERVENAIEV
Wspólnik
2020-09-25
2024-08-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRII PUZRAKOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-30
2020-09-25
OLEKSANDR MILIAIEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-30
2024-08-27
DAIR PERVENAIEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-25
2024-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie