KRS 0000824990
NIP6762576919
REGON38537611000000
NazwaVL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaVL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 sty 2020 (5 lat temu) 24 sty 2020
Data usunięcia 18 mar 2022 18 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. LUBICZ, 17G, KRAKÓW, 31-503, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROBERT SEBASTIAN GRYN
Beneficjent
SVETLANA KUMISCO
Beneficjent
SHANNON JOHN MALATESTA
reprezentant
PIOTR JERZY MAŁECKI
reprezentant
Wspólnik
2020-01-24
2022-03-18
38505243500000
Wspólnik
2020-01-24
2022-03-18
38505761600000
ROBERT GRYN
Wspólnik
2020-01-24
2022-01-27
SYLWIA PIECUCH NIEMIEC
Prokurent
2020-07-29
2022-03-18
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT SEBASTIAN GRYN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
SVETLANA KUMISCO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
43%
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-24
2022-03-18
38505243500000
2020-01-24
2021-04-23
CODEWISE VL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie