KRS 0000824295
NIP5272917867
REGON38536732800000
NazwaHURGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHURGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 sty 2020 (5 lat temu) 20 sty 2020
Data usunięcia 06 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KROCHMALNA, 59, WARSZAWA, 00-864, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAKUB GERARD PARTYKA
Prokurent
2021-03-10
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RUSLAN POKRYSHKA
Prokurent
2021-02-11
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
VITALII ROMANIV
Prokurent
2021-04-20
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
VALIANTSINA ZHARDZETSKAYA
Prokurent
2021-04-20
2022-04-06
1995-05-07
PROKURA SAMOISTNA
KRISTINA LOKHANINA
Prokurent
2021-04-21
2022-04-06
PROKURA SAMOISTNA
STEPAN TARAS
Prokurent
2021-04-21
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
VASYL BARKO
Prokurent
2021-04-21
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KOSTIANTYN SYNYTSYN
Prokurent
2021-04-21
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DMYTRO SENKIVSKYI
Prokurent
2021-04-21
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MYKHAYLO ROMANIV
Prokurent
2021-05-25
2022-04-06
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ NAPIERSKI
Beneficjent
OLENA HURBO
Beneficjent
IHOR SEVRIUKOV
zgłaszający - członek zarządu
OLENA HURBO
Wspólnik
2020-01-20
2020-12-29
1959-08-05
WITALIJ HURBO
Wspólnik
2020-12-29
2022-04-06
ANDRZEJ NAPIERSKI
Wspólnik
2021-04-21
2022-04-06
ANDRZEJ NAPIERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLENA HURBO
Beneficjent
47,50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POŚREDNIO PRZEZ UDZIAŁOWCA H-HOLDING
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TJ. HURGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI HURGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: ANDRII KUZMYN - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-20
2022-04-06
14711542700000
2020-01-20
2021-04-21
ALL FOR YOU EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-20
2020-11-27
UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
2020-11-27
2021-02-11
UL. KROCHMALNA, 59, WARSZAWA, 00-864, WARSZAWA, POLSKA
1449-SEE-1.711.18507806.2022.BYYK
2022-12-06
2023-01-10
31167.95 PLN
1440-723.283669.2022
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.18507806.2022.BYYK
2022-12-06
2023-01-10
8420.9 PLN
1440-723.284295.2022
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.18507806.2022.BYYK
2022-12-06
2023-01-10
137484.37 PLN
1440-723.302505.2022
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.18507817.2022.BYYK
2022-12-06
2023-01-10
26659.77 PLN
DWN.WEW.3140.TW.1530.2022.DOS
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1449-SEE-1.711.18507817.2022.BYYK
2022-12-06
2023-01-10
13420.08 PLN
DWN.WEW.3140.TW.1531.2022.DOS
Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Km 555/23
2023-08-10
2023-10-11
5087.17 PLN
VI Nc-e 1805077/22, VI Nc-e 1805077/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie
Km 131/22
2023-08-25
2024-01-09
9381.27 PLN
VI Nc-e 1247644/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Samborski Kancelaria Komornicza nr XII w Piasecznie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie