KRS 0000822026
NIP5833384725
REGON38527180600000
NazwaDATA NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDATA NAJEM
Data rejestracji 09 sty 2020 (5 lat temu) 09 sty 2020
Data usunięcia 30 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 237, GDAŃSK, 80-017, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ ZABŁOCKI
Wspólnik
2020-01-09
2023-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
TADEUSZ DĄBKOWSKI
Wspólnik
2020-01-09
2023-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
DARIUSZ ZABŁOCKI
Likwidator
2022-02-09
2023-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WALDEMAR ZABŁOCKI
PREZES ZARZĄDU
2020-01-09
2022-02-09
2020-01-09
2022-02-09
DATA NAJEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie