KRS 0000821865
NIP5252811309
REGON38524520000000
NazwaMEPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMEPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 sty 2020 (5 lat temu) 07 sty 2020
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-066, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNARTUR CEPRYŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ KANABRODZKI
Beneficjent
ARTUR CEPRYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ KANABRODZKI
zgłaszający - członek zarządu
BARTOSZ PATRYK STANIASZEK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ KANABRODZKI
Wspólnik
2020-01-07
2021-12-17
ARTUR CEPRYŃSKI
Wspólnik
2020-01-07
2021-12-17
ARTUR CEPRYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ KANABRODZKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-07
2021-12-17
38515558900000
2020-01-07
2021-12-17
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-07
2021-12-17
MEPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-01-07
2021-12-17
PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-066, WARSZAWA, POLSKA
2020-01-07
2021-12-17
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2020-01-07
2021-12-17
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2020-01-07
2021-12-17
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-01-07
2021-12-17
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2020-01-07
2021-12-17
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2020-01-07
2021-12-17
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2020-01-07
2021-12-17
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie