KRS 0000821725
NIP6783183148
REGON38520114800000
NazwaBASTA BARCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBASTA BARCZYK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 03 sty 2020 (5 lat temu) 03 sty 2020
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OSIEDLE PIASTÓW, 56B, KRAKÓW, 31-625, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJDAGMARA MARIA RUTKOWSKA
Beneficjent
MONIKA MAŁGORZATA PŁONKA
Beneficjent
STANISŁAW JANUSZ BARCZYK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STANISŁAW JANUSZ BARCZYK
Beneficjent
DAGMARA MARIA RUTKOWSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MONIKA MAŁGORZATA PŁONKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
STANISŁAW JANUSZ BARCZYK
Wspólnik
2020-01-03
2022-12-07
ANNA ALICJA BARCZYK
Wspólnik
2020-01-03
2021-05-24
DAGMARA MARIA RUTKOWSKA
Wspólnik
2020-01-03
2022-12-07
MONIKA MAŁGORZATA PŁONKA
Wspólnik
2020-01-03
2022-12-07
MICHAŁ ŁUKASZ RUTKOWSKI
Prokurent
2020-04-08
2022-12-07
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JACEK PŁONKA
Prokurent
2020-04-08
2022-12-07
PROKURA SAMOISTNA
DAGMARA MARIA RUTKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MONIKA MAŁGORZATA PŁONKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
STANISŁAW JANUSZ BARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
STANISŁAW JANUSZ BARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-03
2022-12-07
ANNA ALICJA BARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-03
2021-05-24
DAGMARA MARIA RUTKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-03
2022-12-07
MONIKA MAŁGORZATA PŁONKA
Członek Organu Reprezentacji
2020-01-03
2022-12-07
2020-01-03
2022-12-07
SPÓŁKA JAWNA
2020-01-03
2022-12-07
BASTA BARCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2020-01-03
2022-12-07
OSIEDLE PIASTÓW, 56B, KRAKÓW, 31-625, KRAKÓW, POLSKA
2020-04-08
2022-12-07
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2020-01-03
2022-12-07
25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2020-01-03
2022-12-07
28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-01-03
2022-12-07
32 - POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
2020-01-03
2022-12-07
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2020-01-03
2022-12-07
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2020-01-03
2022-12-07
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2020-04-08
2022-12-07
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2020-04-08
2022-12-07
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2020-04-08
2022-12-07
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie