KRS 0000819431
NIP8212666469
REGON38512594400000
NazwaBENZ-OL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBENZ-OL II
Data rejestracji 18 gru 2019 (5 lat temu) 18 gru 2019
Data usunięcia 16 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOKOŁOWSKA, 174, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ CHWEDORUK
reprezentant
TOMASZ CHWEDORUK
reprezentant
ADAM ROMAN CHWEDORUK
reprezentant
ADAM ROMAN CHWEDORUK
Beneficjent
ANDRZEJ CHWEDORUK
Beneficjent
TOMASZ CHWEDORUK
Beneficjent
ADAM ROMAN CHWEDORUK
Wspólnik
2019-12-18
2021-09-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ CHWEDORUK
Wspólnik
2019-12-18
2021-09-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
TOMASZ CHWEDORUK
Wspólnik
2019-12-18
2021-09-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
ADAM ROMAN CHWEDORUK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDRZEJ CHWEDORUK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TOMASZ CHWEDORUK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.
ADAM ROMAN CHWEDORUK
PREZES ZARZĄDU
2019-12-18
2021-09-16
ANDRZEJ CHWEDORUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-18
2021-09-16
TOMASZ CHWEDORUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-18
2021-09-16
2019-12-18
2021-09-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-12-18
2021-09-16
BENZ-OL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-12-18
2021-09-16
UL. SOKOŁOWSKA, 174, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2019-12-18
2021-09-16
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2019-12-18
2021-09-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2019-12-18
2021-09-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2019-12-18
2021-09-16
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie