KRS 0000818558
NIP7543169126
REGON36925529200000
NazwaKLEPPER CONSULTING & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKLEPPER CONSULTING & INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 12 gru 2019 (5 lat temu) 12 gru 2019
Data usunięcia 15 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KURPIOWSKA, 6, OPOLE, 45-819, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKJUSTYNA BLANKA KUŚ
Beneficjent
STANISŁAW WIKTOR KOZIARSKI
Beneficjent
STANISŁAW WIKTOR KOZIARSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
STANISŁAW WIKTOR KOZIARSKI
Wspólnik
2019-12-12
2021-04-15
Wspólnik
2019-12-12
2021-04-15
38002828300000
JUSTYNA BLANKA KUŚ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
STANISŁAW WIKTOR KOZIARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ TJ. KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBA PRAWNĄ REPREZENTUJĄ CZŁONKOWIE JEGO ZARZĄDU: JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-12-12
2021-04-15
38002828300000
2019-12-12
2020-06-22
UL. DEKABRYSTÓW, 21, OPOLE, 45-061, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie