KRS 0000813632
NIP5213882133
REGON38486079400000
NazwaFRUTAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFRUTAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lis 2019 (5 lat temu) 14 lis 2019
Data usunięcia 19 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OKRZEI, 21, KIETRZ, 48-130, KIETRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWspólnik
2019-11-14
2020-04-30
14654601300000
ELŻBIETA TERESA SAWICKA KATOLIK
Wspólnik
2020-04-30
2022-01-19
PAWEŁ GRZEGORZ KATOLIK
Beneficjent
ELŻBIETA TERESA SAWICKA-KATOLIK
Beneficjent
PAWEŁ GRZEGORZ KATOLIK
reprezentant
PAWEŁ GRZEGORZ KATOLIK
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZYSŁUGUJĄCE JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI FRUTAVITA SP. Z O.O., KRS: 0000813217.
ELŻBIETA TERESA SAWICKA-KATOLIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-11-14
2022-01-19
38484562000000
2019-11-14
2020-04-30
CEDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-11-14
2020-04-30
UL. PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie