KRS 0000813618
NIP6751718273
REGON38486550900000
NazwaGRAVIER VENTURE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRAVIER VENTURE CAPITAL
Data rejestracji 15 lis 2019 (5 lat temu) 15 lis 2019
Data usunięcia 29 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. XX PIJARÓW, 5, KRAKÓW, 31-466, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120410,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 120410,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji120410
Dane kontaktowe
Email BIURO@GRAVIER.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADAWID PAŁKA
Beneficjent
KAROL FRANCISZEK BŁAŻEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KAROL FRANCISZEK BŁAŻEWSKI
Beneficjent
ANGELIKA AGNIESZKA NOCOŃ
zgłaszający - członek zarządu
KONRAD KASPRZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-11-15
2022-09-29
PAWEŁ BRAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-15
2022-09-29
PATRYK KARDASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-15
2022-09-29
DAWID PAŁKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
: 50 % UDZIAŁÓW W G INVESTMENT GROUP SP. Z O.O (KRS: 0000798433), KTÓRA POSIADA 37,9 % AKCJI W GRAVIER VENTURE CAPITAL S.A. (KRS: 0000813618)
KAROL FRANCISZEK BŁAŻEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
: 50 % UDZIAŁÓW W G INVESTMENT GROUP SP. Z O.O (KRS: 0000798433), KTÓRA POSIADA 37,9 % AKCJI W GRAVIER VENTURE CAPITAL S.A. (KRS: 0000813618)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W TYM KAŻDORAZOWO PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU
DAWID PAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2019-11-15
2020-04-16
KAROL FRANCISZEK BŁAŻEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-15
2020-04-16
KAROL FRANCISZEK BŁAŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-16
2022-09-29
ANGELIKA AGNIESZKA NOCOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-16
2022-09-29
2019-11-15
2021-03-25
ALEJA PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 14A, KRAKÓW, 31-514, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie