KRS 0000812638
NIP6423220433
REGON38480213000000
NazwaS & C KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS & C KONSTRUKCJE
Data rejestracji 06 lis 2019 (5 lat temu) 06 lis 2019
Data usunięcia 07 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA, 15, ŚWIERKLANY, 44-266, ŚWIERKLANY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHSZYMON JAN ZIELIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR PAWEŁ CICHY
Beneficjent
SŁAWOMIR PAWEŁ CICHY
reprezentant
SŁAWOMIR PAWEŁ CICHY
Wspólnik
2019-11-06
2023-10-07
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00;-ZŁ
SZYMON JAN ZIELIŃSKI
Wspólnik
2019-11-06
2023-10-07
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00;-ZŁ
SZYMON JAN ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR PAWEŁ CICHY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR PAWEŁ CICHY
PREZES ZARZĄDU
2019-11-06
2023-10-07
2019-11-06
2023-10-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-11-06
2023-10-07
S & C KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-11-06
2023-10-07
UL. ALEJA, 15, ŚWIERKLANY, 44-266, ŚWIERKLANY, POLSKA
2019-11-06
2023-10-07
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie