KRS 0000811237
NIP7133099811
REGON38149008400000
NazwaNORDA WÓJCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNORDA WÓJCIK
Data rejestracji 30 paź 2019 (5 lat temu) 30 paź 2019
Data usunięcia 04 mar 2021 04 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 89A, KONOPNICA, 21-030, MOTYCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJANUSZ WŁADYSŁAW WÓJCIK
Beneficjent
URSZULA GRAŻYNA WÓJCIK
Beneficjent
JANUSZ WŁADYSŁAW WÓJCIK
reprezentant
JACEK JANUSZ WÓJCIK
Beneficjent
URSZULA GRAŻYNA WÓJCIK
reprezentant
JACEK JANUSZ WÓJCIK
reprezentant
URSZULA GRAŻYNA WÓJCIK
Wspólnik
2019-10-30
2021-03-04
JACEK JANUSZ WÓJCIK
Wspólnik
2019-10-30
2021-03-01
JANUSZ WŁADYSŁAW WÓJCIK
Wspólnik
2019-10-30
2021-03-04
JACEK JANUSZ WÓJCIK
Wspólnik
2021-03-01
2021-03-04
JANUSZ WŁADYSŁAW WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
URSZULA GRAŻYNA WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JACEK JANUSZ WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-30
2021-03-01
38398596700000
JACEK JANUSZ WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-01
2021-03-04
2019-10-30
2021-03-01
NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie