KRS 0000809576
NIP5882453662
REGON38466336100000
NazwaCOENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOENERGY
Data rejestracji 18 paź 2019 (5 lat temu) 18 paź 2019
Data usunięcia 02 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 24, OSIEKI LĘBORSKIE, 84-210, CHOCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAALEKSANDER JÓZEF TARCZEWSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW STANISŁAW BIENIEK
Beneficjent
LESZEK ADAM SZYMAŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDER JÓZEF TARCZEWSKI
reprezentant
ZBIGNIEW STANISŁAW BIENIEK
reprezentant
LESZEK ADAM SZYMAŃSKI
reprezentant
LESZEK ADAM SZYMAŃSKI
Wspólnik
2019-10-18
2024-04-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW STANISŁAW BIENIEK
Wspólnik
2019-10-18
2024-04-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ALEKSANDER JÓZEF TARCZEWSKI
Wspólnik
2019-10-18
2024-04-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PAWEŁ TARCZEWSKI
Likwidator
2022-06-14
2024-04-02
ALEKSANDER JÓZEF TARCZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW STANISŁAW BIENIEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
LESZEK ADAM SZYMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LESZEK ADAM SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-10-18
2022-06-14
ZBIGNIEW STANISŁAW BIENIEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-18
2022-06-14
ALEKSANDER JÓZEF TARCZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-18
2022-06-14
2019-10-18
2022-06-14
COENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie