KRS 0000808993
NIP8992868408
REGON38434415300000
NazwaSTOELTING FACILITY SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOELTING FACILITY SERVICE POLSKA
Data rejestracji 24 paź 2019 (5 lat temu) 24 paź 2019
Data usunięcia 18 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOBIERZYCKA, 19B, WROCŁAW, 53-315, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHANS GEORG MOSBACHER
Beneficjent
1957-12-04
WOJCIECH ANDRZEJ MACKIEWICZ
reprezentant
STÖLTING KLEINE SERVICE GMBH
Wspólnik
2019-10-24
2022-11-18
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SEBASTIAN MOSBACHER
Prokurent
2020-02-03
2022-03-14
PROKURA SAMOISTNA
JOACHIM MICHAEL KLOSS
Likwidator
2022-03-14
2022-11-18
HANS GEORG MOSBACHER
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIALÓW W SPÓLCE KONTROLUJACEJ JEDYNEGO UDZIALOWCA STOELTING FACILITY SERVICE POLSKA SP Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - REPREZENTUJE ON SPÓŁKĄ JEDNOOSOBOWO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOACHIM MICHAEL KLOSS
PREZES ZARZĄDU
2019-10-24
2022-03-14
WOJCIECH ANDRZEJ MACKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-24
2021-06-23
2019-10-24
2022-03-14
STOELTING FACILITY SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-10-24
2020-02-03
UL. GWIAŹDZISTA, 10, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
2020-02-03
2022-03-21
UL. ŚLĘŻNA, 146-148, WROCŁAW, 53-111, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie