KRS 0000808209
NIP5833374218
REGON38461264200000
NazwaHEMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEMONT
Data rejestracji 11 paź 2019 (5 lat temu) 11 paź 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 371, GDAŃSK, 80-007, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCHBARBARA BIENIEK
Beneficjent
MIŁOSZ BIENIEK
Beneficjent
HENRYK BIENIEK
Beneficjent
GRZEGORZ GARAS
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR CHEŁSTOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
HENRYK BIENIEK
Wspólnik
2019-10-11
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
BARBARA BIENIEK
Wspólnik
2019-10-11
1.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500,00 ZŁOTYCH
MIŁOSZ WOJCIECH BIENIEK
Wspólnik
2021-01-22
1.470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500,00 ZŁOTYCH
BARBARA BIENIEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIŁOSZ BIENIEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
HENRYK BIENIEK
Beneficjent
PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKUTENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
PIOTR CHEŁSTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-22
MARCIN KELER
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-22
2021-07-13
HENRYK BIENIEK
PREZES ZARZĄDU
2019-10-11
2021-01-22
GRZEGORZ GARAS
PREZES ZARZĄDU
2021-01-22
2019-10-11
2021-04-22
UL. NOWINY, 31, GDAŃSK, 80-020, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie