KRS 0000806284
NIP6392018675
REGON38448572900000
NazwaZNNC SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZNNC SPAW
Data rejestracji 30 wrz 2019 (5 lat temu) 30 wrz 2019
Data usunięcia 20 mar 2024 20 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAKŁADOWA, 2, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAZYGMUNT ŁOBOS
Beneficjent
CZESŁAW POPEK
Beneficjent
CZESŁAW POPEK
reprezentant
ZYGMUNT MICHAŁ ŁOBOS
Wspólnik
2019-09-30
2024-03-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
CZESŁAW POPEK
Wspólnik
2019-09-30
2024-03-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
CZESŁAW POPEK
Likwidator
2023-06-21
2024-03-20
ZYGMUNT MICHAŁ ŁOBOS
Likwidator
2023-06-21
2024-03-20
ZYGMUNT ŁOBOS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZESŁAW POPEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CZESŁAW POPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-30
2023-06-21
ZYGMUNT MICHAŁ ŁOBOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-30
2023-06-21
2019-09-30
2022-07-27
ZNNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-07-27
2023-06-21
ZNNC SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie