KRS 0000805135
NIP8992868756
REGON38443474900000
NazwaEVE-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEVE-BUILDING
Data rejestracji 23 wrz 2019 (5 lat temu) 23 wrz 2019
Data usunięcia 17 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PASTERSKA, 2, WROCŁAW, 50-226, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWŁUKASZ ANDRZEJ SARNECKI
Prokurent
2020-04-16
2024-01-17
PROKURA SAMOISTNA
EWELINA ANNA WOŹNIAK
Wspólnik
2019-09-23
2020-04-16
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ ANDRZEJ SARNECKI
Wspólnik
2019-09-23
2024-01-17
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW MARIA FALEJ
Wspólnik
2020-04-16
2024-01-17
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
EWELINA ANNA WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2019-09-23
2020-04-16
PRZEMYSŁAW MARIA FALEJ
PREZES ZARZĄDU
2020-04-16
2024-01-17
2019-09-23
2020-04-16
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 5, WROCŁAW, 53-332, WROCŁAW, POLSKA
Km 886/21
2021-12-01
2023-09-14
3032.18 PLN
VI Nc-e 1754964/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Edyta Kargul Kancelaria Komornicza nr IV we Wrocławiu
GKm 231/22
2023-06-15
2024-02-27
5211.84 PLN
V GNc 259/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Giżewski Kancelaria Komornicza nr V we Wrocławiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie