KRS 0000804836
NIP7010945817
REGON38435593200000
NazwaGODOENG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGODOENG POLAND
Data rejestracji 04 paź 2019 (5 lat temu) 04 paź 2019
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WROCŁAWSKA, 44C, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDOO YOUL SON
zgłaszający - likwidator
1971-08-01
JIN HO AN
Beneficjent
1970-03-16
JUHYEONG JO
Wspólnik
2019-10-04
2020-04-27
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
SUMIN JO
Wspólnik
2019-10-04
2020-04-27
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
AIKOREA CO.,LTD.
Wspólnik
2020-04-27
2020-12-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
AIENG CO.,LTD.
Wspólnik
2020-12-22
2022-12-16
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY ) PLN
DOO YOUL SON
Likwidator
2021-12-01
2022-12-16
JIN HO AN
Beneficjent
POSIADANIE 63% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ORAZ WICEPREZESI MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB JEDNYM Z WICEPREZESÓW.
JEONGHUN JEONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
SEONGBO KANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
DOO YOUL SON
PREZES ZARZĄDU
2020-12-22
2021-12-01
YOUNGSIK NAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
YONGSU SHIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
YUN SU KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
HOBYEONG JEON
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
GEUNHYUNG PARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
HYONGKEUN PARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
JUNGHEE LEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-04
2020-02-14
2019-10-04
2021-12-01
GODOENG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-10-04
2020-04-27
UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie