KRS 0000803050
NIP9522150335
REGON36515323500000
NazwaACME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaACME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 wrz 2019 (5 lat temu) 10 wrz 2019
Data usunięcia 06 mar 2023 06 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARECKA, 96A, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPAWEŁ NAJDUK
zgłaszający - członek zarządu
YVES GEORGES, STANISLAS BONDENAT
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ NAJDUK
Beneficjent
YVES GEORGES, STANISLAS BONDENAT
Beneficjent
YVES GEORGES BONDENAT
Wspólnik
2019-09-10
2023-03-06
PAWEŁ NAJDUK
Wspólnik
2019-09-10
2023-03-06
PAWEŁ NAJDUK
Beneficjent
ACME GROUP SP.Z O. O. - UDZIAŁ 50 %
YVES GEORGES, STANISLAS BONDENAT
Beneficjent
ACME GROUP SP.Z O. O. - UDZIAŁ 50 %
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A UPRAWNIENIE TO POSIADA TAKŻE KOMANDYTARIUSZ, KTÓREMU UDZIELONA ZOSTAŁA PRZEZ SPÓŁKĘ PROKURA. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST ACME GROUP SP. Z O, O.; SPOSÓB REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: YVES BONDENAT PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU ORAZ PAWEŁ NAJDUK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2019-09-10
2023-03-06
38322656900000
2019-09-10
2023-03-06
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-10
2023-03-06
ACME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-09-10
2023-03-06
UL. MARECKA, 96A, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
2019-09-10
2023-03-06
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2019-09-10
2023-03-06
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2019-09-10
2023-03-06
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2019-09-10
2023-03-06
4391Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2019-09-10
2023-03-06
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2019-09-10
2023-03-06
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2019-09-10
2023-03-06
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2019-09-10
2023-03-06
5210 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2021-06-09
2023-03-06
4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2021-06-09
2023-03-06
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie