KRS 0000801902
NIP9910529771
REGON38424159400000
NazwaMARTA GÓRKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMARTA GÓRKA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 30 sie 2019 (5 lat temu) 30 sie 2019
Data usunięcia 30 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OPOLSKA, 19, MASÓW, 46-024, MASÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMACIEJ MICHAŁ JOPS
Beneficjent
MACIEJ MICHAŁ JOPS
reprezentant
MARTA KAROLINA GÓRKA
Beneficjent
MARTA KAROLINA GÓRKA
reprezentant
MACIEJ MICHAŁ JOPS
Wspólnik
2019-08-30
2019-10-14
MARTA KAROLINA GÓRKA
Wspólnik
2019-08-30
2023-10-20
MACIEJ MICHAŁ JOPS
Wspólnik
2019-10-14
2023-10-30
RED VEGA LTD
Wspólnik
2019-10-14
2023-10-20
MARTA KAROLINA GÓRKA
Wspólnik
2023-10-20
2023-10-30
MARTA KAROLINA GÓRKA
Prokurent
2019-08-30
2019-10-14
PROKURA ODDZIELNA
MACIEJ MICHAŁ JOPS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ POSIADA 50 PROCENT UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RED VEGA LTD BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPOŁKI KOMANDYTOWEJ
MARTA KAROLINA GÓRKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARTA POSIADA 50 PROCENT UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RED VEGA LTD BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPOŁKI KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MACIEJ MICHAŁ JOPS
Członek Organu Reprezentacji
2019-08-30
2019-10-14
RED VEGA LTD
Członek Organu Reprezentacji
2019-10-14
2023-10-20
MARTA KAROLINA GÓRKA
Członek Organu Reprezentacji
2023-10-20
2023-10-30
2019-08-30
2019-10-14
MACIEJ JOPS I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-10-14
2023-10-20
RED VEGA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie