KRS 0000799016
NIP8982252255
REGON38411693700000
NazwaAXONE LEGAL LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAXONE LEGAL LLC
Data rejestracji 12 sie 2019 (5 lat temu) 12 sie 2019
Data usunięcia 07 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18800,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAREK.RUDNICKI@DAG.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARTIN BRADLEY
Beneficjent
1951-03-18
MAREK KRZYSZTOF RUDNICKI
reprezentant
MAREK KRZYSZTOF RUDNICKI
Beneficjent
MAREK KRZYSZTOF RUDNICKI
Wspólnik
2019-08-12
2024-02-07
97 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.700,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH.
Wspólnik
2019-08-12
2024-02-07
91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.100,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH.
02231314700000
MARTIN BRADLEY
Beneficjent
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ POD FIRMĄ COALF LLC POLSKA SP. Z O.O. S.K.A., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
MAREK KRZYSZTOF RUDNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI POD FIRMĄ LLC POLSKA SP. Z O.O. - KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ POD FIRMĄ COALF LLC POLSKA SP. Z O.O. S.K.A., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK KRZYSZTOF RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2019-08-12
2024-02-07
2019-08-12
2021-11-05
UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49, WROCŁAW, 50-202, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie