KRS 0000797569
NIP9452229415
REGON38400468700000
NazwaLEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEO GROUP
Data rejestracji 31 lip 2019 (5 lat temu) 31 lip 2019
Data usunięcia 05 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARNOGÓRSKA, 23, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-945, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email LEOGROUP@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #45 BUDOWNICTWO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIKRYSTIAN RYBAK
Wspólnik
2019-07-31
2021-03-09
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁ
JÓZEF ULRICH
Wspólnik
2021-03-09
2023-05-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JÓZEF ULRICH
Prokurent
2019-07-31
2021-03-09
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRYSTIAN RYBAK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-31
2021-03-09
JÓZEF ULRICH
PREZES ZARZĄDU
2021-03-09
2023-05-05
2019-07-31
2021-03-09
ALEJA 29 LISTOPADA, 65, KRAKÓW, 31-425, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie