KRS 0000796898
NIP8322085408
REGON38405156300000
NazwaMEGA ELEWACJE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEGA ELEWACJE GROUP
Data rejestracji 05 sie 2019 (5 lat temu) 05 sie 2019
Data usunięcia 28 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHOLEKSANDR SHAPOVAL
Beneficjent
OLEKSANDR KHOMENKO
Beneficjent
OLEKSANDR SHAPOVAL
reprezentant
SERGII ANDRIIASH
Beneficjent
1967-03-07
OLEKSANDR KHOMENKO
reprezentant
DMYTRO OCHKAL
Wspólnik
2019-08-05
2022-11-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
OLEKSANDR KHOMENKO
Wspólnik
2019-08-05
2022-11-28
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
SERGII ANDRIIASH
Wspólnik
2019-08-05
2022-11-28
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
1967-03-07
OLEKSANDR SHAPOVAL
Wspólnik
2019-08-05
2022-11-28
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
OLEKSANDR SHAPOVAL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLEKSANDR KHOMENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SERGII ANDRIIASH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
OLEKSANDR SHAPOVAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-05
2022-11-28
DMYTRO OCHKAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-05
2020-02-18
OLEKSANDR KHOMENKO
PREZES ZARZĄDU
2019-08-05
2022-11-28
SERGII ANDRIIASH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-05
2022-11-28
1967-03-07
2019-08-05
2020-02-18
UL. LUDWIKA ZAMENHOFA, 9, WIELUŃ, 98-300, WIELUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie