KRS 0000795894
NIP8481875376
REGON38393223800000
NazwaKARTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKARTAL
Data rejestracji 22 lip 2019 (5 lat temu) 22 lip 2019
Data usunięcia 17 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC NIEPODLEGŁOŚCI, 4, GRAJEWO, 19-200, GRAJEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #1082 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #3109 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #161 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1013 PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSUOLEKSANDR VASYLENKO
Beneficjent
MYKOLA YAKOVENKO
Beneficjent
MARYANA MYKHAYLYUK
reprezentant
OST LEGION
Wspólnik
2019-07-22
2023-04-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,-ZŁ
RUSLAN HORDIIENKO
Wspólnik
2019-07-22
2020-02-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,- ZŁ
MYKOLA YAKOVENKO
Wspólnik
2019-07-22
2023-04-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,- ZŁ
OLEKSANDR NAZAROK
Wspólnik
2020-02-19
2020-12-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
MARYANA MYKHAYLYUK
Wspólnik
2020-12-10
2023-04-17
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
OLEKSANDR VASYLENKO
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 30% UDZIAŁÓW
MYKOLA YAKOVENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLEKSANDR NAZAROK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-19
2020-12-10
RUSLAN HORDIIENKO
PREZES ZARZĄDU
2019-07-22
2020-02-19
MARYANA MYKHAYLYUK
PREZES ZARZĄDU
2020-12-10
2023-04-17
2019-07-22
2020-02-19
UL. ARMII KRAJOWEJ, 44, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
2006-SEE.7113.27.401.2023
2023-12-05
2023-12-12
177485.35 PLN
2006-723.148738.2023
Urząd Skarbowy w Grajewie
2006-SEE.7113.27.401.2023
2023-12-05
2023-12-12
201572.12 PLN
2006-723.12873.2023
Urząd Skarbowy w Grajewie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie