KRS 0000795658
NIP5130261523
REGON38391760600000
Nazwa4K DOBCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa4K DOBCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
Data rejestracji 18 lip 2019 (5 lat temu) 18 lip 2019
Data usunięcia 09 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. EDWARDA DEMBOWSKIEGO, 5, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMARCIN BZDYL
Beneficjent
TOMASZ SKOWRONEK
Beneficjent
MARCIN BZDYL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ SKOWRONEK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JAKUB FRANCISZEK LENCZOWSKI
Wspólnik
2019-07-18
2021-07-09
MARCIN BOGUSŁAW BZDYL
Wspólnik
2020-09-22
2022-06-09
TOMASZ ZBIGNIEW SKOWRONEK
Wspólnik
2020-09-22
2022-06-09
MARCIN BZDYL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ SKOWRONEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-18
2020-09-22
38280310200000
Członek Organu Reprezentacji
2020-09-22
2022-06-09
38641046300000
2019-07-18
2020-09-22
LENCZ BAU 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2019-07-18
2020-09-22
UL. CZĘSTOCHOWSKA, 6, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA
2020-09-22
2021-09-15
UL. BAJECZNA, 11, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie