KRS 0000795514
NIP5492455819
REGON38392171400000
NazwaACS INDUSTRY ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACS INDUSTRY ZARZĄDZANIE
Data rejestracji 19 lip 2019 (5 lat temu) 19 lip 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. UNII EUROPEJSKIEJ, 65A, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHTOMASZ MARIUSZ TEKIELI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK JAMKA
Beneficjent
1955-11-17
MARIUSZ MIKOŁAJ SZKWAREK
Beneficjent
TOMASZ MARIUSZ TEKIELI
Beneficjent
Wspólnik
2019-07-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6800 ZŁ
35052303700000
MARIUSZ MIKOŁAJ SZKWAREK
Wspólnik
2019-07-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6600 ZŁ
TOMASZ MARIUSZ TEKIELI
Wspólnik
2019-07-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6600 ZŁ
MARCIN SŁABY
Likwidator
2023-08-10
MAREK JAMKA
Beneficjent
POSIADA 28 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JAMKA HOLDING GMBH, BĘDĄCĄ 100 % UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ANTICOR, MAJĄCĄ 34 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ACS SP ZOO
MARIUSZ MIKOŁAJ SZKWAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ MARIUSZ TEKIELI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W FORMIE UCHWAŁY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
MARCIN SŁABY
PREZES ZARZĄDU
2019-07-19
2023-08-10
MARIUSZ MIKOŁAJ SZKWAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2023-08-10
TOMASZ MARIUSZ TEKIELI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-19
2023-08-10
2023
2023-01-01
2023-07-31
2024-03-28
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16934 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16934 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 16934 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 16934 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 10509 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2019-07-19
2021-10-12
ACS INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-10-12
2023-08-10
ACS INDUSTRY ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie